Informácie

Tipy na výpočty


V matematike existujú niektoré výpočty, ktoré sú veľmi pracné, však? Just Math Len sa rozhodol, že vám uľahčí život tým, že vám poskytne užitočné tipy na výpočet, ktoré sa dajú použiť v určitých situáciách. Užite si a zrýchlite svoje výpočty!

TIP 1: Vynásobte číslo 10

Stačí posunúť čiarku o jedno desatinné miesto doprava.
Príklad 1: 16 x 10 = 160
Príklad 2: 15,567 x 10 = 155,67

TIP 2: Vynásobte číslo číslom 10n

Stačí presunúť čiarku na desatinné miesta doprava.
Príklad 1: 16 x 103 = 16000
Príklad 2: 15,567 x 104 = 155670

Ak teda chceme urobiť nasledujúce množenie: 12 x 100. Vieme, že 100 = 102potom:
12 x 100 = 12 x 102 = 1200.

TIP 3: Vydeľte číslo číslom 10

Stačí presunúť čiarku o jedno desatinné miesto doľava.
Príklad 1: 16/10 = 1,6
Príklad 2: 15,567 / 10 = 1,55567

TIP 4: Vydeľte číslo číslom 10n

Stačí presunúť čiarku na desatinné miesta doľava.
Príklad 1: 16/103 = 0,016
Príklad 2: 15,567/102 = 0,15567

Ak teda chceme urobiť nasledujúce rozdelenie: 12/1 000. Vieme, že 1000 = 103potom:
12 / 1000 = 12 / 103 = 0,012.

TIP 5: Vynásobte číslom číslom 11

Ak je číslo 2 číslice, jednoducho ich pridajte a výsledok vložte do stredu. Napríklad urobme nasledujúce násobenie: 26 x 11.

Máme číslo 26 a pridaním jeho dvoch číslic máme 2 + 6 = 8. Pripravte sa! Teraz medzi nich vložte týchto 8:
odpoveď je 286. Takže 26 x 11 = 286.

Ďalšie príklady:
1) 34x11
pridáme číslice z čísla 34: 3 + 4 = 7
výsledok sme umiestnili do stredu: 374. Takže 34x11 = 374.

2) 81x11
pridáme číslice 81: 8 + 1 = 9
výsledok sme umiestnili do stredu: 891. Takže 81x11 = 891.

3) 37x11
pridáme číslice z čísla 37: 3 + 7 = 10

Pretože to dalo číslo väčšie ako 9, potom nemôžeme celé číslo umiestniť do stredu. Do stredu sme vložili iba číslicu jednotiek (0) a na prvú číslicu čísla sa pripočíta číslica z desiatich (1): 407. Preto 37x11 = 407.

Ak je číslo 3 číslice, výsledkom tohto čísla vynásobeného číslom 11 bude štvorciferné číslo. Napríklad urobme nasledujúce násobenie: 135 x 11.

Máme číslo 135. Keď sčítame 1. a 2. číslicu tohto čísla, máme 1 + 3 = 4. Pridaním druhej až tretej číslice tohto čísla sa získa 3 + 5 = 8. Tieto 2 výsledky sa umiestnia do stredu čísla 135 a vezmú vašu číslicu od stredu:
1485. Preto 135 x 11 = 1485.

<